Queres ser una calculadora humana ? Mir? !

 




¿Te gustaría aprender unos trucos para realizar cálculos matematicos en tu mente más rápido que una calculadora? Pues no perdamos mas tiempo y comenzemos.

MATEMATICAS CON DEDOS. LA REGLA DEL 9

Muchos tienen problemas con la tabla del 9. Si este es tu caso trata esto:
(1) Abre los dedos de tus manos y extiendelos frente de tí
(2) Numera tus dedos mentalmente del 1 al 10.

Ahora viene lo MAS FACIL.
Supongamos que quieres multiplicar 7x9... Lo unico que tienes que hacer es doblar tu dedo numero 7. Ahora tienes 6 dedos a la izquierda del que doblaste y 3 a la derecha... cual crees que es la respuesta de 7x9? Pues 63!

Ahora trata 3x9 ...Doblas el dedo numero 3 y te quedas con 2 la izquierda y 7 a la derecha para darte la respuesta de 27

Lo unico que solo funciona hasta 9x10!

Pero si quieres multiplicar números más grandes sigue leyendo....


MULTIPLICA CUALQUIER NUMERO HASTA 19X19 SIN CALCULADORA

Voy a asumir que ya sabes las tablas hasta la de 10x10...

Tomemos esto como ejemplo:
15x13

Primero tienes que formarte una imagen mental con el número más grande arriba del otro... Lo debes de ver así



Ahora dibuja una barrera mental de la forma de Africa encerrando el 15 y el 3 del numero inferior... Mentalmente lo debes de ver asi...


Los números encerrados son todo lo que necesitas...

PRIMERO suma 15 + 3 = 18

Añade un CERO hasta el final para convertir el 18 en 180. RECUERDA ESTE NUMERO

Ahora mentalmente multiplica los dos números de la derecha del problema original


(5x3= 15)

Por último suma los dos resultados 180 + 15 = 195.

Ahora trata este método para multiplicar cualquier dos numeros hasta 20x20 y presume a tus amigos.


MULTIPLICA CUALQUIER NUMERO HASTA EL 99 POR 11

Para este ejemplo usaremos el número 54.
Primero separa mentalmente los dos dígitos y visualiza un espacio enmedio (5__4).
Suma los dos numeros 5+4=9 y pon ese resultado en el espacio original
El resultado será 594. Eso es todo 11 x 54=594

Ahora, antes de que saltes de alegría tienes que aprender la otra mitad de este método.

Supongamos que quieres multiplicar 85x11

La respuesta NO ES 8135! Pero si haz hecho bien en sumar el 8+5=13
Sólo que ahora en el espacio entre el 8__5, sólo debes de poner el 3, mientras que el 1 debe de ser sumado al 8 para obtener la respuesta correcta: 935

Aqui esta la visualización mental...



Aqui te pongo otro ejemplo. Tratemos 57x11

Debido a que 5+7=12, la respuesta es
1
527
----- 
627

Bueno, ahora es tu turno. Trata de resolver 77x11

Si tu respuesta fue 847, date una palmada en la espalda. Pues has aprendido la regla del 11.


SACA EL CUADRADO DE CUALQUIER NUMERO QUE TERMINE EN 5

Como probablemente sabrás, el cuadrado de un número es un número multiplicado por sí mismo. Por ejemplo, el cuadrado de 7 es 7x7=49.

Sólo necesitas recordar dos cosas.
1. La respuesta comienza multiplicando el primer dígito el número inmediatamente superior a él.

2. La respuesta termina en 25.

Por ejemplo, para sacar el cuadrado de 35, simplemente multiplicas el primer dígito (3) por el número inmediato mayor a él (4), luego colocas 25 al final.

Entonces,si 3x4=12, la respuesta es 1225. Por lo tanto, 35 al cuadrado (35x35) es igual a 1225. Los pasos se puede ilustrar de esta manera:


¿Qué tal del cuadrado de 85? Pues tomamos el 8 y lo multiplicamos por el numero inmediato mayor que le sigue (9) Y obtenemos esto: 8x9=72, inmediatamente le ponemos el 25 al final para la respuesta completa de 7225


Espero que les haya servido y gustado por supuesto .. Saludos !
Queres ser una calculadora humana ? Mir? !
30 Puntos Score: 7.5/10
Visitas: 1764 Favoritos: 10
Ver los usuarios que votaron...
14 Comentarios Queres ser una calculadora humana ? Mir? !
esta muy bueno jejej, seguimos en pos del conocimiento
  muy bueno solo que ya abandone el profesorado en matematicas jaja!
Esta muy bueno!! +10
jajajja increible jajaj.. lo de los numeros 20x20 mato jajaja
la verdad , muy buenos jaja
Jejeje es muy temprano para estar pensando!! jajajajajajajajaa  
lo vi en otro sitio pero = buen post!
Cita ikarock: Mostrar
Hay gente que no tuvo la oportunidad de verlo otro lado por eso lo posteo ac?
creo q hay un problema.. con esa tecnica.. no hay diferencia entre 20x20 y 20x10
pero esos son numeros faciles, multiplicas el 2 por el 2 y le a?
Aqui te pongo otro ejemplo. Tratemos 57x11

Debido a que 5+7=12, la respuesta es
1
527
----- 
627

Bueno, ahora es tu turno. Trata de resolver 77x11

Si tu respuesta fue 847, date una palmada en la espalda. Pues has aprendido la regla del 11.
Cita: Mostrar
Ta buenas las tecnicas no la conocia... Muy buena.
Para dejar un comentario Registrate! o.. eres ya usuario? Accede!